Профессор кафедры теплотехники и энергоэффективных технологий
НТУ "ХПИ" (Образование), Харьков
02.1998 − 01.2015 (16 лет 11 месяцев)
Образование
Харьковский инженерно-строительный институт (Харьков)
Механико-технологический, оборудование предприятий производства стройматериалов и изделий
полное высшее, 09.1981 − 09.1986 (5 лет )
Знание языков:
Английский - Выше среднего
Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Шульгин Юрий Витальевич (1964 г.р.)
▪ Квалификация - инженер-механик;
▪ Специальность - тепловое и механическое оборудование предприятий производства строительных материалов и изделий;
▪ Ученая степень - кандидат технических наук (с 1991 года); ▪ Учёное звание - доцент (с 1996 года);
▪ Общий стаж работы - 33 года. ______________________________________
Профессиональные навыки:
▪Разработка и внедрение энергосберегающего теплотехнического и механического оборудования предприятий производства строительных материалов, изделий и конструкций. ▪Совершенствование печных агрегатов и их систем охлаждения.
▪Оптимизация параметрических характеристик теплотехнического и теплоутилизационного оборудования для отопительных систем.
▪Разработка интегрированных энергосберегающих теплотехнологий в производствах различных отраслей. ▪Применение системного подхода к решению задач энергосбережения в промышленных высокотемпературных теплотехнологических комплексах. ▪Повышение энергосберегающих и энергоэкологических показателей высокотемпературных агрегатов в частности печей, сушилок и др. ▪Проведение экспертиз и авторское написание учебно-методической и научной литературы.
▪Проведение теплоэнергетических и пожарных экспертиз.
▪Участие в проектных и научно-исследовательских разработках и проектах различных уровней. ▪Преподавание специальных и профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях Украины.
_______________________________________
Афтобиографические сведения:
Родился в городе Харькове 3 апреля 1964 года в семье инженеров.
В 1981 г. окончил среднюю школу № 36 г. Харькова.
В 1986 г. окончил с отличием Харьковский инженерно-строительный институт (ХИСИ) с присвоением квалификации инженер-механик.
В 1987 г. участвовал в строительстве жилья и промобъектов г. Славутич и др. в рамках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1991 года - кандидат технических наук. С 1991 г. ассистент, а с 1994 г. доцент кафедры.
С 1995 г. по 1998 г. доцент Харьковского института пожарной безопасности (ХИПБ), здесь преподавал дисциплину «Электротехника и пожарная профилактика электроустановок». В ХИПБ руководил Советом молодых учёных, был его председателем.
В 1996 г. утверждён в учёном звании доцента по кафедре пожарной профилактики.
С июля 1998 г. по февраль 1999 г. работал заведующим лабораторией исследования и внедрения перспективных разработок, стандартизации и метрологии НИИ Минсоцзащиты Украины.
С 17 февраля 1999 г. по 21 июля 2014 г. работал доцентом кафедры теплотехники и энергоэффективных технологий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
С 21 июля 2014 г. по 09 сентября 2015 г. работал исполняющим обязанности заведующего кафедрой теплотехники и энергоэффективных технологий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
С 09 сентября 2015 г. по 04 января 2016 г. работал профессором кафедры теплотехники и энергоэффективных технологий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».