Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Основные знания, навыки, достижения:
• Большой опыт в логистике.
• Опыт работы на руководящей должности.
• Отличное знание дорог г. Киева и Украины.
• Знание материально-технической части автомобиля.
• Опыт в эксплуатации автохозяйства.
• Позитивный опыт взаимодействия с государственными, сервисными и коммунальными службами г. Киева.
• Эффективная работа с персоналом.
• Опыт в эксплуатации коммунального хозяйства
• Водительский стаж 18лет.
Опыт работы:
02.2000-10.2006гг. Водитель-экспедитор АО «ЛЕКХИМ»
10.2006-05.2014гг. Директор по организационным вопросам, АО 'ЛЕКХИМ'.
Медицина, фармацевтика.
Основные функции:
1. Руководство транспортной колонной (13 автомобилей; обеспечение деятельности: организация купли, продажи автомобилей, их регистрации/снятия с учета, технических осмотров, страхования; взаимодействие с СТО (организация и контроль выполнения ТО, планового, текущего, непланового ремонта, обеспечения запасными частями).
2. Участие в логистическом обеспечении (согласование маршрутов, полезной загруженности, выдача и контроль путевых листов движения транспорта)
3. Закупка, выдача и контроль использования горюче-смазочных материалов.
4. Работа со страховыми компаниями и государственными организациями при возникновении нештатных и конфликтных ситуаций (ДТП и пр.).
5. Работа с водителями (участие в приеме/увольнении, обеспечение текущих медосмотров и ежегодных медкомиссий, прочее).
6. Эксплуатация коммунального хозяйства (контроль потребления электроэнергии, воды, прочих жилищно-коммунальных услуг, обеспечение взаимодействия с их поставщиками («Киевэнерго», «Киевводоканал», ЖЭК и пр.).
7. Ремонтно–строительные работы (участие в разработке проектно-сметной документации, организация и обеспечение выполнения работ и надзора за их выполнением, обеспечение взаимодействия с подрядчиками, «Киевзем», БТИ и пр.).
8. Закупка и контроль использования товаров административно-хозяйственного назначения.
14.01.2000 – 01.10.2006 Водитель-экспедитор 2 класса АО «Лекхим».
04.05.1998 – 17.01.2000 Водитель-экспедитор СП «Киев-Пресс».
13.06.1997 – 04.05.1998 Водитель ПУ «Промэнергострой».Образование:
Период обучения: 2000г-2006гг.
ВУЗ: Национальный Транспортный Университет.
Специальность: Инженер технолог.