Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Вміння та навики
● ПК – MS Office Windows XP ( Windows 7, 8, 10; Word, Excel), навики роботи в NAVISION (склад, логістика, ІВЦ), Інтернет – як упевнений користувач;
● Офісна оргтехніка – упевнений користувач;
● Українська, російська мови – вільно;
● Англійська – зі словником
Додаткова інформація
● комунікабельність, відповідальність, порядність, гнучкість, креативність;
● вміння працювати з підлеглими;
● вміння працювати в команді;
Досвід роботи
● Назва компанії: ДП «Цептер Інтернаціональ Україна» Львів
Посада: керівник складу філії в м.Львів
Період роботи: 01.09.2008 – 03.07.2015рр.
Обов’язки:
- організація та здійснення вантажно-розвантажувальних робіт з мінімальними
витратами часу, дотримуючись правил техніки безпеки;
- здійснення контролю прийму товару на склад по якості та кількості,
з оформленням відповідних документів;
- керування роботою по раціональному розміщенню товару на складі;
- контроль добору та видачі товарів замовникові по видаткових накладних;
- контроль ведення обліку складських операцій, установленої звітності;
- організація і контроль роботи комірників;
- забезпечення належних умов збереження і транспортування товару;
- контроль дотримання працівниками складу правил техніки безпеки,
трудової дисципліни, пожежної безпеки;
- контроль підтримки порядку в складських приміщеннях і на прилеглих територіях;
● Назва компанії: ДП «Цептер Інтернаціональ Україна» Львів
Посада: секретар філії в м. Львів
Період роботи: 23.01.2007 — 01.09.2008 р.
Обов’язки:
- облік, реєстрація, розгляд і підготовка поступаючої кореспонденції
для доповіді керівництву;
- оформлення (в тому числі друкування) і розсилка розподільних документів,
листів, телеграм, телефонограм, факсів, і т.п.;
- організація прийомів відвідувачів,
- прийом. Реєстрація , зберігання, облік, доставка по підрозділах і розсилка
поступаючої кореспонденції, підготовка справ до здачі на зберігання у внутрішній
архів фірми;
• В період з 25.09.1997р. по 29.10.2005 р. призвана на військову службу за контрактом у ЗС України
Посада:
- начальник клубу;
- начальник зміни Телеграфного центру;Освіта
Навчальний заклад: Львівський Державний Університет ім. І.Франка
Ступінь: спеціаліст
Назва спеціальності: філолог
Період навчання: 01.09.1992 — 18.06.1997 р.