Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Опыт работы на руководящей должности. Работа с корпоративными клиентами по всему миру. Осуществление полного логистического и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов.
01.09.2012 – по настоящее время МОРСКАЯ ОХРАННАЯ КОМПАНИЯ
Менеджер, с 01/05/2013 Коммерческий директор
• Оказание полного комплекса услуг по вооружённой охране судов различных компании в зоне высокого риска Индийского океана.
• Постоянный контроль и изучение новостей касательно пиратства, изменений в международном и национальном законодательстве, частных морских охранных компаний и т.п. Минимизация текущих и операционных расходов посредством оптимизации работы с агентами, субподрядчиками. Постоянное обновление клиентской и законодательной базы, ежемесячный мониторинг цен конкурентов. Осуществление маркетинговых и рекламных акций для существующих и потенциальных клиентов.
• Работа с корпоративными клиентами по всему миру и поиск новых клиентов.
• Постоянный поиск новых партнёров, портовых агентов, представителей и субподрядчиков для дальнейшего развития компании и перечня предоставляемых услуг.
• Ведение всех переговоров, операционной деятельности с клиентами от момента запроса на наши услуги и выставления коммерческого предложения до завершения сделки.
02.02.2009 – 31.08.2012 OOO “НОРТРОП”
Супервайзер, агент, начальник отдела агентирования
• Оказание услуг по агентированию судов компании прибывающих в во все порты Украины являясь генеральными агентами в Украине таких компаний как Steder Grour (Netherlands), Varamar (Ukraine), Rusal (Russia) и др..
• Работа начальником отдела агентировании компании в городе Николаев (осуществление деятельности в НМТП и Днепробугском порту с корпоративными клиентами - Rusal (Russia), Steder Group (Netherlands), Oldendorff Carriers Gmbh (Germany) , COSCO (China), Aquavita International SA).
• Работа с корпоративными клиентами по всему миру.
17.03.2008 – 17.12.2008 – OOO “АЛЕРС ОДЕССА”
Генеральный директор филиала Бельгийской компании “Ahlers”
• Осуществление транспортно-экспедиторского обслуживания грузов в контейнерах прибывающих в ОМТП и ИМТП. Доставка грузов по Украине.
• Осуществление полного логистического и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов в контейнерах, прибывающих в ОМТП и ИМТП с последующей доставка грузов по Украине и России для компании «Филипп Моррис».
• Оказание услуг по агентированию судов компании прибывающих в ОМТП и ИМТП.
• Работа с корпоративными клиентами по всему миру.
• Постоянный поиск новых клиентов.
01.01.2007 – 29.02.2008 ООО “ЭКСПОТРАНС - М.А.Г.”
Директор экспедиторской компании
• Осуществление транспортно-экспедиторского обслуживания грузов в контейнерах прибывающих в ОМТП и ИМТП. Доставка грузов по Украине.
01.10.1999 – 31.12.2007 ООО “УКРАИНСКОЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО”
Агент, с февраля 2004 – оператор агентского отдела
• Во время работы приобретён опыт работы в 15 портах и терминалах, таких как – ОМТП, ИМТП, СМП «Октябрьск», Николаевский МТП, Николаевский РП, Одесский нефтетерминал, нефтетерминал «Південний», Керченский МТП, судостроительный завод «Залив» (Керчь), Измаильский СРЗ, завод «Океан» (Николаев), терминал «ТИС», МТП «Южный», портпункт «Нико1994-1999 Одесский Государственный Морской Университет
Факультет: Транспортного сервиса
Специальность: Организация перевозок и управление на транспорте
Квалификация: Инженер по эксплуатации морского транспорта
По окончании обучения получена степень бакалавра и магистра
(с отличием).
По окончании обучения присвоено воинское звание лейтенанта по организации военных сообщений и перевозок морским транспортом.