Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Опыт работы в крупных зарубежных и отечественных компаниях.
Твердые управленческие навыки.
Знание законодательства.
Знание специфики построения дистрибьюции (B2B, FMCG).
Опыт координации и контроля работы дистрибьюторов/дилеров.
Опыт эффективного управления предприятием с полномасштабной торговой деятельностью, собственными производственными мощностями и складами. (Опт, розница, регионы, ВЭД).
Опыт составления бизнес-планов и бюджетирования проектов.
Опыт подбора и обучения торгового персонала, торговых представителей.
Опыт построения и управления командами.
Практические навыки организации и контроля мероприятий по выполнению планов компании по количественным и качественным показателям.
Навыки ведения результативных переговоров, заключения договоров, знание делового этикета.
Управляющий делами (исполнительный директор) – Эквипмент Директ в Украине (поставка, обслуживание с/оборудования)
1 апреля 2011 г. - до 15 апреля 2013г. ) в компаниях Эквипмент Директ (США) в Украине (Киев, Одесса, Днепропетровск)
Обязанности:
Бюджетирование и оперативное управление предприятиями.
Персонал – 15 человек.
Бренды продуктового портфеля:
(John Deere, Great Plains, Case, Loftness, J&M)
Директор филиала в южном регионе (г. Одесса) – ЧП Эквипмент Директ Юкрейн
1 июля 2009 г. – 15 апреля 2011 г.
Обязанности:
Бюджет филиала
Контроль направления продаж оборудования и запчастей
Контроль направления сервиса
Контроль направления логистики
Персонал – 12 человек.
Бренды продуктового портфеля:
(John Deere, Great Plains, Case, Loftness, J&M)
Ген.директор (г. Днепропетровск) – ИП Эквипмент Директ 1 июня 2008 г. – 1 июля 2009 г.
Обязанности:
Бюджет компании
Контроль направления продаж оборудования и запчастей
Контроль направления сервиса оборудования
Контроль направления логистики
Персонал – 22 человека.
Бренды продуктового портфеля:
(John Deere, Great Plains, Case, DMI и др.)Сумской педагогический институт им. А.С. Макаренко (учитель английского – немецкого языков), Украина, г. Сумы, 1991 г. – 1996 г.