Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Пользователь ПК ( Word, Excel, Internet,1C, Галактика )
ООО «Арсенал-Центр»
25.12.2009г.-22.04.2013г. Экономист. Ежедневный контроль за расходом сырья. Создание в программе «Галактика» : нос, нпг ,актов на пересорт и перекат, открытие и закрытие бухт, актов на списание, создание заказов по некондиции, нарубка на пирамиду. Составление отчетов по: движению металла, металлолому, планкам, упаковке. Участие в ревизиях.
ГСП №4
17. 08. 2009г.- 17. 09. 2009г. Экономист. Составление отчетов по: энергоносителям, накопительным, заработной плате, финансированию, ожидаемым расходам, декадам, численности и посещению. Составление штатного расписания. Расчет проекта бюджета на 2010год. Составление и сдача отчетов в горздрав.
ООО «Фирма Антарес»
08. 04.2008г.-08. 08. 2008г. Бухгалтер. Ежедневный контроль и анализ за расходом сырья и материалов, выполнения производственной программы. Расчет: затрат на покупку и доставку материалов для производства, себестоимости изделий, сдельной оплаты. Составление отчетов о производстве продукции.
ДЗСМ «Астор»
19. 12. 2005г.-07. 04. 2008г. Экономист производственно экономического отдела.
Составление отчетов и анализ о затратах по автотранспортному цеху, расчет норм и контроль за расходованием топлива и масла. Расчет сдельной оплаты. Проведение хронометража рабочего времени, проверка отработанного времени. Составление отчетов опоздавших и применение к ним штрафных санкций. Проверка и составления отчетов по поступлению и расходованию сырья и материалов.
РА «Креатив»
07. 11. 2005г.-15. 12. 2005г. Менеджер по полиграфии. Работа с клиентами, изготовление и доставка продукции, поиск новых поставщиков материалов и производителей продукции.
АЗС «Гефест»
13. 05. 2002г.- 29. 08. 2002г. Заправщик. Реализация горючесмазочных материалов.С 01. 09. 1999г. по 01. 02. 2000г. студент ДИТБ
01. 09. 2000г. поступил в ДонНУ на экономический факультет на специальность
«Менеджмент организаций» с квалификацией экономист-менеджер.
30. 06. 2004г. получил диплом бакалавра по менеджменту.
30.06.2005г. закончил ДонНУ и получил диплом с квалификацией магистра
«Менеджмента организаций»