Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Прохождение обучения на базе учебного центра TELLABS (Финляндия, Хельсинки)
«Tellabs 8100 Hardware Installation and Maintenance»
Умение работать с измерительными приборами для измерения параметров АФУ и ВОЛС.
Прохождение тренингов: Целеполагание и управление временем; Управление рабочим временем; Управление личной эффективностью; Навыки эффективной коммуникации; Системное мышление.
Иностранный язык: Английский - свободное чтение технической литературы? Разговорный английский а уровне Intermediate
Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook)
Водительские права кат. В стаж 7 лет
Готов к командировкам
04.10.2004— 08.01.2008г. АО «Киевстар»
Должность: инженер 2 категории сектора ТО RBS, отдела ТО сети технического департамента
- Монтаж, интеграция, обслуживание и устранение аварий на оборудовании базовых станций RBS 2202, RBS 2206, RBS 2302, RBS2308, RBS6601, антенно-фидерных устройств, систем передачи MINI-LINK E, MINI-LINK TN, DXX, MSH, систем питания ELTEK 6000, ELTEK 9000.
09.01.2008г — 01.04.2009. АО «Киевстар»
Должность: Инженер-диспетчер отдела ТО и интеграции сети технического департамента
-Сбор и анализ информации о состоянии технического оборудования сети, мониторинг исправности оборудования базовых станций, систем передач, систем бесперебойного питания с помощью программных средств
-организация аварийно-восстановительных работ: анализ и локализация аварий на сети GSM и сети FTTB, контроль за устранением аварий
-подготовка аналитических и статистических отчетов о проблемных ситуациях
-организация доступа на объекты и контроль за проведением работ подрядных организаций
02.04.2009— 15.12.2009. АО «Киевстар»
Должность: инженер 1 категории сектора линейных сооружений отдела гражданских сооружений
-контроль строительства ВОЛС. Работа с проектной документацией.
-обслуживание ВОЛС магистральных и местных сетей, контрольные измерения параметров оптических волокон, анализ и локализация аварий на ВОЛС
- организация и контроль за устранением аварий на ВОЛС.
С 15.12.2009 - 20.08.2013 : Инженер-диспетчер отдела ТО и интеграции сети технического департамента2004г. Севастопольский Национальный Технический Университет. Кафедра радиотехники и телекоммуникаций. Очное отделение. Специальность: радиотехника, квалификация радиоинженер