Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: опыт работы на должностях различного уровня в предприятиях строительной отрасли, службах развития и эксплуатации промышленных предприятий, органах государственного управления (контроля);
навыки организации работы и руководства коллетивом;
опыт работы с проектными организациями;
оформления разрешительных документов, ввода объектов в эксплуатацию;
наличие квалификационного сертификата инженера технадзора
Базова освіта
Роки навчання (по) 1980 - 1985
Навчальний заклад, факультет Одеський інженерно-будівельній інститут, факультет промислового та цивільного будівництва
Спеціальність, кваліфікація Інженер-будівельник
Відомості про додаткову освіту
Термін навчання – рік 2012
Форма, назва підвищення кваліфікації та професійна атестація за фахом «інженера з технічного нагляду за будівництвом будівель та споруд»
Одержано кваліфікаційний сертифікат
Діяльність на теперішній час: технагляд за окремими договорами, консультації з питань будівництва, ліцензування, сертифікації і т.і.
Останнє місце роботи
Період роботи (з – по) З 04.04.2008 по 01.09.2011
Назва організації Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області
Займана посада Заступник начальника Інспекції, начальник територіального
управління по контролю за будівництвом
з 19.10.2010 по 31.08.2011
з 04.04.2008 по 19.08.2011 – завідуючий сектором ліцензування
Посадові обов’язки Організація роботи та керівництво відділами Інспекції
Передостаннє місце роботи
Період роботи (з – по) з 03.09.2007 по 04.04.2008
Назва організації Миколаївське відділення ВАТ «САН ІнБев Україна»
Займана посада Інженер з проектів будівництва відділу нових проектів
Посадові обов'язки Організація та проведення роботи служби замовника.
Попередні місця роботи
Період роботи (з – по) з 10.11.2006 по 22.06.2007р.
Назва організації ТОВ «Сервісний Центр «Металург»
Займана посада Головний технічний керівник
Посадові обов'язки Організація та керівництво службою з виконання реконструкції,
модернізації, капітальних ремонтів об'єктів
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод
Період роботи (з -по) з 03.07.2003 по 13.09.2006 р.
Назва організації Інспекція ДАБК управління архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.
Займана посада Начальник інспекції
Посадові обов'язки Організація роботи інспекції відповідно до положення
Період роботи (з –по) 10.01.2001 по 03.07.2003
Назва організації Інспекція ДАБК управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Займана посада Головний спеціаліст
Посадові обов'язки Здійснення архітектурно-будівельного контролю відповідно до законодавства
Досягнуті успіхи Присвоєно 9 ранг державного службовця
Період роботи (з –по) 1998 – 2001
Назва організації Миколаївський зоопарк
Займана посада головний інженер
Посадові обов'язки Експлуатація, реконструкція будівель, технологічного обладнання, інженерних мереж. Керівництво технічними службами
Період роботи (з –по) 1985 – 1998
Назва організації ВАТ «Миколаївводбуд»
Займана посада Майстер ПМК-138, начальник ВТВ ПМК-138, головний інженер ПМК-138, начальник відділу контролю якості тресту.
Посадові обов'язки Відповідно до посадових інструкцій займаної посади.
Додаткові дані: Наявне водійське посвідчення категорії «В»
Особиcтий автомобіль Ford Fiesta
Контактна інформа Тел. домашній – 63-07-29
Тел. мобільний – 067 720 13 13Одесский инженерно-строительный институт;
1985 г. - окончание;
специальность: промышленное и гражданское строительствоПовышение квалификации по специальности инженер тезнадзора.
Получен квалификационный сертификат.