Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Руководство автотранспортным предприятием. Управление эксплуатацией и ремонт автотранспорта. Знание методов управления и мотивации персонала. Знание устройства автомобиля. Поддерживание связей со многими перевозчиками, СТО, продавцами автозапчастей.
Умение и большой опыт в общении с людьми любой социальной группы. Высокий стрессовый порог. Очень высокая работоспособность. Готовность принимать самостоятельные решения и полная ответственность за них. Целеустремленный и активный. Постоянно занимаюсь самообразованием.
Windows, Internet - умеренный пользователь.
03.01.2005 г. – 01.07.2007 г. ООО «Артес», должность: дежурный администратор.
Должностные обязанности:
- работа с сервисными центрами;
- общение с клиентами компании;
- решение организационных вопросов.
01.12.2008 г. – 28.02.2009 г. ООО «Биозащита», должность: менеджер.
Должностные обязанности:
- организация загрузок и распределения автотранспорта предприятия (логистика);
- продажа продукции ООО «Биозащита».
02.03.2009 г. – 01.06.2009 г. ООО «Альянс Автосервис», должность: менеджер.
Должностные обязанности:
- подготовка к строительству СТО;
- закупка стройматериалов для строительства СТО;
- согласование проектной документации;
- планирование строительства СТО.
01.06.2009 г. – 29.10.2010 г. ООО «Альянс Автосервис», должность: директор.
Должностные обязанности:
- контроль строительства грузового СТО;
- закупка инструмента и оборудования для СТО;
- подбор персонала для работы на АТП;
- заключение договоров с поставщиками автозапчастей;
- организация рационального использования транспорта;
- GPS мониторинг транспорта;
- организация работы водителей;
- организация работы диспетчеров;
- организация и контроль проведения страхования техники;
- планирование технического обслуживания и ремонта отечественного и импортного автотранспорта (120 ед. техники);
- организация и контроль проведения техосмотра;
- решение вопросов при ДТП;
- мониторинг и обеспечение расходными материалами, запчастями, ГСМ;
- организация работы собственной ремонтной службы;
- организация работы механиков, автослесарей, автоэлектриков, сварщиков;
- организация ремонтов и техобслуживания на внешних СТО;
- командировки по территории Украины и РФ с ремонтной группой;
- решение вопросов в органах Госавтоинспекции;
- табулирование сотрудников;
- организация и контроль проведения инструктажей ОТ и БД;
- составление бюджета подразделения.
- анализ эффективности работы АТП, развитие;
С 09.06.2010 г. Принят на должность директора по совместительству на ООО «Запорожевротранс», уволен 11.2010 г.
01.11.2010 г. – 27.05.2011 г. ООО «Запорожевротранс», должность: директор.
Должностные обязанности:
Те же, что и на ООО «Альянс Автосервис».
27.05.2011 г. – 01.08.2012 г. ООО «ПК-Транс», должность: директор.
Должностные обязанности:
- закупка и продажа автозапчастей;
- выезд в Европу для подбора транспортных средств обновляющегося парка АТП;
- контроль ремонта транспортных средств;
- работа с персоналом.Неоконченное высшее образование, Запорожский Классический Приватный Университет
• Факультет: экономический. Специальность: экономика предприятия.
06.05.2003 г. – 07.09.2004 г. Служба в Вооруженных Силах Украины в Автомобильных Войсках (звание сержанта).