Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Имею большой опыт в организации проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию и торговых промышленных объектов.
Имею водительское удостоверение категории «В». Могу использовать личный автомобиль в производственном процессе.
12/11/2009 – 30/09/2011 ООО «Экспозит»
Должность: Главный инженер
Должностные обязанности: организация проектирования, строительство логистического центра 8000м2 в г. Одесса (функция заказчика).получение ТУ, технический надзор за строительством, получение разрешения на начало работ, проведение тендера на строительно-монтажные работы.
03/10/2005 – 10/03/2009 ООО «БУМСИТИ»
Должность: начальник ОКСа
Должностные обязанности: организация проектирования, строительство объектов торговой сети «БУМ» (функция заказчика), сдача в эксплуатацию. получение ТУ, технический надзор за строительством, получение разрешения на начало работ, проведение тендера на строительно-монтажные работы, сдача объектов в эксплуатацию 4-х объектов (7000м2, 4500м2 - реконструкция, 1500м2, 1800м2- реконструкция).
03/05/2001 – 01/09/2005 ООО «Амстор»
Должность: Начальник ОКСа
Должностные обязанности: организация проектирования, строительство объектов торговой сети «Амстор» (функция заказчика), сдача в эксплуатацию. получение ТУ, технический надзор за строительством, получение разрешения на начало работ, проведение тендера на строительно-монтажные работы, сдача объектов в эксплуатацию 4-х объектов (5300м2, 7000м2, 7500м2, 6500м2).
15/05/1995 – 11/05/1999 Первый Украинский Международный Банк
Должность: инженер ОКСа
Должностные обязанности: инженер технадзора за строительством (2 объекта)1984 – 1991 Макеевский Инженерно-строительный Институт
Специальность: «Инженер-строитель»1999год Академия управления (финансы и кредит)