Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: 3. Общий трудовой стаж: 19 лет
03.10.1995 – 22.12.1999 ООО “Спецтеплоэнерго” ведущий экономист отдела маркетинга (монтаж гелиоустановок).
11.05.2000 – 29.12.2014 исполнительный комитет Ялтинского городского совета
11.05.2000 – специалист первой категории отдела по вопросам территорий приоритетного развития (сведение отчетности от субъектов хозяйствования)
07.03.2001 главный специалист отдела по вопросам территорий приоритетного развития (дополнительные к предыдущим обязанностям подготовка инвестиционных договоров, разработка инвестиционных предложений)
10.02.2003 главный специалист отдела по вопросам территорий приоритетного развития управления внешних связей и инвестиций (дополнительные к предыдущим обязанностям сопровождение делегаций, подготовка к участию в инвестиционных форумах и выставках, проводимых в Крыму и других городах Украины)
01.01.2011 главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики (дополнительные к предыдущим обязанностям проверка устанавливаемых тарифов для коммунальных предприятий, а также коммерческим предприятиям на вывоз бытовых отходов, перевозку пассажиров, подготовка контрактов с руководителями коммунальных предприятий, расчет оплаты труда, установление местных налогов и сборов, подготовка договоров долевого участия, подготовка регуляторных актов)
26.04.2011 заместитель начальника отдела экономики и инвестиционной политики (курируемые направления – коммунальные предприятия, тарифы, договора аренды земельных участков, договора долевого участия, тендера, инвестиционная деятельность, программы социально-экономического развития, проведение налоговых комитетов)
20.08.2013 заместитель директора департамента экономического развития (дополнительно к предыдущим курируемым направлениям - регистрация коллективных договоров, трудовые правоотношения и споры, охрана труда, внесение предложений по изменению законодательных актов)
29.12.2014 уволен с должности заместителя директора департамента экономического развития по соглашению сторон.
4. Стажировка, повышение квалификации
12.08.2010 – 03.09.2010 прошел стажировку в США (г.Сиэтл, штат Вашингтон) по программе «Общественные связи», по теме «Повышение местной инвестиционной привлекательности и пути выхода из экономического кризиса».
08.11.2014 – 30.09.2014 повышение квалификации по программе “Основы и технологии планирования предпринимательской деятельности”
5. Поощрения
21.11.2012 награжден почетной грамотой министерства экономического развития и торговли АРК
10.07.2014 занесен на городскую доску почета
6. Водительское удостоверение категории В, В1, М
7. Навыки и умения:
руководство коллективом 23 чел., умение вести разноплановую работу, анализ законодательства, подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов, разработка инвестиционных договоров, договоров аренды, договоров долевого участия, ведение претензионной работы, расчеты тарифов, ведение упрощенного бухучёта.
8. Владение языками: русский – разговорный, украинский – читаю, английский – со словарем.
3. Общий трудовой стаж: 19 лет
03.10.1995 – 22.12.1999 ООО “Спецтеплоэнерго” ведущий экономист отдела маркетинга (монтаж гелиоустановок).
11.05.2000 – 29.12.2014 исполнительный комитет Ялтинского городского совета
11.05.2000 – специалист первой категории отдела по вопросам территорий приоритетного развития (сведение отчетности от субъектов хозяйствования)
07.03.2001 главный специалист отдела по вопросам территорий приоритетного развития (дополнительные к предыдущим обязанностям подготовка инвестиционных договоров, разработка инвестиционных предложений)
10.02.2003 главный специалист отдела по вопросам территорий приоритетного развития управления внешних связей и инвестиций (дополнительные к предыдущим обязанностям сопровождение делегаций, подготовка к участию в инвестиционных форумах и выставках, проводимых в Крыму и других городах Украины)
01.01.2011 главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики (дополнительные к предыдущим обязанностям проверка устанавливаемых тарифов для коммунальных предприятий, а также коммерческим предприятиям на вывоз бытовых отходов, перевозку пассажиров, подготовка контрактов с руководителями коммунальных предприятий, расчет оплаты труда, установление местных налогов и сборов, подготовка договоров долевого участия, подготовка регуляторных актов)
26.04.2011 заместитель начальника отдела экономики и инвестиционной политики (курируемые направления – коммунальные предприятия, тарифы, договора аренды земельных участков, договора долевого участия, тендера, инвестиционная деятельность, программы социально-экономического развития, проведение налоговых комитетов)
20.08.2013 заместитель директора департамента экономического развития (дополнительно к предыдущим курируемым направлениям - регистрация коллективных договоров, трудовые правоотношения и споры, охрана труда, внесение предложений по изменению законодательных актов)
29.12.2014 уволен с должности заместителя директора департамента экономического развития по соглашению сторон.
4. Стажировка, повышение квалификации
12.08.2010 – 03.09.2010 прошел стажировку в США (г.Сиэтл, штат Вашингтон) по программе «Общественные связи», по теме «Повышение местной инвестиционной привлекательности и пути выхода из экономического кризиса».
08.11.2014 – 30.09.2014 повышение квалификации по программе “Основы и технологии планирования предпринимательской деятельности”
5. Поощрения
21.11.2012 награжден почетной грамотой министерства экономического развития и торговли А2. Образование:
Харьковский государственный политехнический университет 1999г.- менеджмент производственной сферы (диплом специалиста)
Харьковский государственный политехнический университет 2000г.- электрические системы и сети (диплом магистра)
Тернопольская академия народного хозяйства 2002г.- финансы (диплом магистра)
Тернопольская академия народного хозяйства 2004г.- государственная служба (диплом магистра)
Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля 2005г. – правоведение (диплом специалиста)