Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Умение работать с большими объемами информации, организаторские способности , высокая трудоспособность, целеустремлённость, коммуникабельность, исполнительность, оперативность, быстрая обучаемость,порядочность, ответственность.
ООО «ТД ИРБИС» 01.10.2007- 15.11.2013
01.10.2012 – 15.11.2013
Должность: Начальник отдела кадров (штат сотрудников 500 человек)
Прием, перевод и увольнение сотрудников; формирование и ведение личных дел; заполнение, учет и хранение трудовых книжек; подготовка приказов (кадровых и производственных); оформление отпусков, больничных листов; ведение табеля учета рабочего времени, выписка доверенностей.
Заключение и контроль договоров на индивидуальную и коллективную материальную ответственность; составление отчетов для директора, учредителей, центра занятости; подготовка подарков для детей сотрудников компании.
21.06.2010 – 31.09.2012 Должность: инспектор по кадрам
Прием, перевод и увольнение сотрудников; формирование и ведение личных дел; заполнение, учет и хранение трудовых книжек; подготовка приказов по основному составу; оформление отпусков, больничных листов; ведение табеля учета рабочего времени, участие в Ярмарках вакансий.
17.08. 2009 -20.06. 2010 Должность: менеджер по административной деятельности
Контроль административно-хозяйственной деятельности филиалов компании , оформление и заключение договоров,телефонные переговоры, прием и обработка заказов, первичная бухгалтерия, работа в 1С, перемещение товаров и контроль доставки.
01.04. 2008 -16.08.2009 Должность: Начальник секретариата
Организация работы секретариата компании.
01.10. 2007 -30.03.2008 Должность: секретарь
Приём и распределение телефонных звонков, административно-хозяйственная деятельность, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, ведение делопроизводства .
ЧП «Проминь» 01.05. 2007 -28.09. 2007
Должность: менеджер по персоналу1985-1989- Харьковский гос.институт культуры, библиограф технической литературы2000 - компьютерные курсы
2007 - курсы «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. 1-С Предприятие: 7.7»
2007 - курсы «Организационный менеджмент и транспортная логистика»
2010 - курсы « Инспектор отдела кадров»