Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: 1. Построение, управление и развитие дистрибьюции разных групп товаров в Украине
2. Разработка и внедрение систем мотивации персонала, маркетинговых активностей
3. Реализация проектов с "0" - start-up managment
4. Подбор сотрудников ,их обучение, постановка задач подчиненным и контроль за выполнением, мотивация сотрудников .
06.2013 – 02.2014 – ООО «Деливери» - операционный директор - управление транзитными складами в 8 крупнейших городах Украины - свыше 450 чел.
20.05.2012 – 01.2013 ООО «ДИАД» зам.ген.директора по логистике - управление складской и транспортной логистикой на 5 филиалах компании. -свыше 250 чел
01.04.2010- по 20.05.2012 ООО «ДИАД» Руководитель филиала г. Донецк
логистика, дистрибьюция ТМ «Морщинская», «Миргородская» , «АВК», «Доминик», «Бисквит-Шоколад», «Олейна» и др.-свыше 150 чел.
01.10.2009 - 01.04.2010 ООО «ДИАД» Региональный менеджер ТМ «Доминик» (кондитерские изделия г.Полтава) по Донецкой обл.
08.07.2008-20.01.2009 ООО "Атма-Преса" Начальник торгового отдела г. Донецк - подбор персонала, обучение,заключение договоров с торговыми сетями Донецкой обл. - выполнение плана продаж и наценки
22.01.2008-08.07.2008 ООО "ДИАД" - "Никитовская фабрика сладостей" - региональный менеджер по Донецкой и Луганской обл.
01.05.2006 –22.01.2008 ООО «ДИАД» г. Днепропетровск Руководитель филиала г. Днепропетровск •Дистрибьютор ТМ « Торчин », « Доминик », « Квитень », « Загора », « Житомирские Ласощи » , « Магги » ,
• « Запорожская кондитерская фабрика », « Виста », « Витмарк » и др.
12.2006-01.2008 - ООО "ДИАД" - "СДМ-групп" - г. Днепропетровск - руководитель филиала - открытие с "0" - дистрибуция пиво-безалкогольной продукции ТМ "Сармат" в Днепропетровской обл.
01.01.2005 -21.01.2006 ООО "ДИАД" - руководитель группы торговых представителей (супервайзер) по кондитерской продукции ТМ " Бисквит-Шоколад" г. Харьков
02.2004-01.2005 - ООО "ДИАД" - торговый представитель по Донецкой обл. - молочная,кондитерская,бакалейная группа товаров1996–2002 Горловский автомобильно-дорожный институт
Специальность: инженер-механик автомобильного транспорта2008- тренинг - стратегический тайм-менеджмент и делегирование полномочий- Infor-Manager г.Киев
2009- тренинг - техника проведения эффективных (жестких) переговоров - Max-training г.Харьков