Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Робота з ПК (Word, Exсel,Internet,1C тощо);
1. Володіння нормативно-правовою базою, складання проектів договорів та інших документів правового характеру;
2. Стратегічне планування;
3. Проведення переговорів, знання основ ділового спілкування;
4. Практичні управлінські та організаторські навички;
5. Формулювання власної думки (чітке формулювання та висловлювання своєї думки усно та письмово; складання впорядковано викладених документів; логічне будування висловлювань);
6. Оперативність мислення ( швидкість сприйняття нового завдання і ситуації, визначення важливих факторів та суті поставленого завдання та шляхів його виконання в найкоротші строки);
7. Вміння переконання ( аргументоване викладення позиції з точки зору, необхідної для сприйняття суті поставленої задачі);
8. Надійність та комунікабельність ( здатність на довгострокову співпрацю, дотримання основних цінностей та цілей підприємства, в якому працюю);
9. Швидка виучуваність будь-якої сфери діяльності.
Приватний підприємець
з 09.08.2006 року до теперішнього часу
Заготівля та переробка брухту чорних та кольорових металів, торгівля продовольчими товарами
Віце-президент
з лютого 2010 року до теперішнього часу
Федерація автоспорту Сумщини
Директор
з 23.03.2006 року по 01.06.2010 року (4 роки 3 місяці)
ТОВ «Колосок» (підприємство по виробництву борошна)
Функціональні обов’язки:
- відкриття та запуск млина (підбір приміщення, отримання всіх дозвільних документів та узгодження з державними контролюючими організаціями та введення млина в експлуатацію);
- підбір персоналу, формування ефективної команди менеджерів з продажу виготовленої продукції;
- координація та контроль роботи млина;
- створення та розширення клієнтської бази регіону;
- ведення переговорів з клієнтами, участь в тендерах;
- забезпечення матеріально-технічного постачання на підприємстві;
- контроль за рухом та поповненням сировини на складі, постачання якісної сировини для виготовлення борошна, реалізація відходів виробництва;
- планування, контроль та аналіз обсягів продажу;
- збільшення частки товарообороту підприємства на ринку регіону;
- розробка концепцій рекламних компаній;
- маркетинг ринку та аналіз роботи конкурентів;
- ведення поточної бухгалтерської документації, касова дисципліна
(робота в 1С);
Заступник генерального директора
з 27.04.2005 року по 23.03.2006 року
ТОВ «Кінопрокат України»
Функціональні обов’язки:
- підбір персоналу;
- координація та контроль роботи підприємства;
- створення та розширення клієнтської бази в межах країни та за її межами;
- ведення переговорів з клієнтами, участь в тендерах, семінарах, виставках;
- планування, контроль та аналіз обсягів продажу послуг та спеціального обладнання;
- розробка концепцій рекламних компаній;
- маркетинг ринку та аналіз роботи конкурентів
Менеджер відділу управління майном
з 16.02.2005 року по 26.04.2005 року
ТОВ «Прогрес Ін вест» (оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі на експорт)
Функціональні обов’язки:
- пошук клієнтів та укладання договорів оренди нерухомого майна, що перебувало у власності підприємства;
- приватизація об’єктів нерухомості державного фонду тощо.
Начальник бюро агрономії
з 01.03.2004 року по 16.02.2005 року
ТОВ «Прогрес Ін вест» (оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі на експорт)
Функціональні обов’язки:
-координація роботи агро-промислового напрямку підприємства;
-створення та розширення агро-промислової бази з метою виробництва власної сировини для своїх заводів ( ВАТ «Сумський м’ясокомбінат», ЗАТ «Охтирський м’ясокомбінат», ВАТ «Білопільський сирзавод», ЗАТ «Глухівський сирзавод», ЗАТ «Сумська кондитерська фабрика»);
- забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарських підприємств, які перебували у власності підприємства.
Агроном
з 15.12.2003 року по 29.02.2004 року ( три місяці)
ВАТ «Сумихімпром» філія «Тепличний комплекс»
Головний інженер
з 27.08.2001 року по 03.03.2003 року (2 роки і 7 місяців)
ТОВ «ГОЛСУМ» (тепличний комплекс)
Менеджер
з 03.06.20ОСВІТА
з 1995 року по 2001 рік
- навчання в Сумському державному аграрному університеті на економічному факультеті по спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізація «Правове забезпечення АПК»
- навчання в магістратурі Сумського державному аграрного університеті по спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізація «Правове забезпечення АПК»
освіта – магістр економічних наук1998 рік – виробнича практика в сільськогосподарському підприємстві Великобританії
2001 рік – навчання в Нідерландах компанії «BULNETH» по спеціальності «Головний інженер тепличного комплексу»
2011 рік – навчання в школі водійської майстерності в м.Києві