Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Имеются сертификаты:
•ЗАО СК «АСКА» - пройден курс обучения и успешно сданы экзамены по пройденному курсу (для начальников управления страховой компании);
•Сертификат о прохождении тренинга «Ведение переговоров при активных продажах». (Обучение проводила компания «INFOR MANAGER»)
Опытный пользователь ПК (1-С, ms Office, работа с презентациями, Бест и т.д.), Интернет.
С мая 2009г. - 01.09.2012г. «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОДЕССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ХОЛОД»
Должность: с мая по сентябрь – ИО зам. директора, с сентября преподаватель экономических дисциплин; обучение работе в программе 1-С: Бухгалтерия.
10.2008–01.2009г. СК «КРАИНА»
Должность: руководитель центра продаж страховых продуктов
Обязанности: развитие партнерских отношений: банки, автосалоны, риэлторы, корпоративные клиенты, др.; планирование по каналам продаж; контроль качества обслуживания; мониторинг рынка страховых услуг.
Причина смены работы – сокращение штата в компании и закрытие ряда центров продаж.
03.2008 – 09.2008гг. КФ «ФАВОРИТ» (финансовый консалтинг)
Должность: Менеджер по развитию
Обязанности: Набор и обучение финансовых консультантов; развитие сети.
Причина смены работы – закрытие компании в связи с кризисом.
09.2007-11.2007гг. Финансовая группа «СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» (Одесская областная дирекция)
Должность: заместитель директора
Обязанности: развитие партнерских отношений; планирование по каналам продаж; мониторинг рынка страховых услуг; контроль качества обслуживания; контроль оплаты вознаграждения партнерам; обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями; набор штата, обучение и управление; анализ и контроль текущей деятельности каналов продаж.
ЗАО СК «АСКА»
Должность: начальник управления
В подчинении отделы по работе с банками; -по работе с автосалонами; -по работе с риэлторами.
Обязанности: развитие партнерских отношений; планирование по каналам продаж; контроль качества обслуживания; контроль оплаты вознаграждения партнерам; мониторинг рынка страховых услуг; обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями; набор штата, обучение и управление им; взаимодействие с руководством Одесского филиала и головным офисом; анализ и контроль текущей деятельности каналов продаж; обучение персонала; улучшение имиджа компании; составление отчетности по управлению; набор и управление персоналом (21 чел.).
Достижения: Успешное выполнение поставленных задач, успешно сформированная команда, выполнение планов по отделам.
09.2006-03.2007гг. ЗАО «Солди и Ко» ОФ «Солди – Юг»
Должность: менеджер отдела сбыта
10.2004-06.2006гг. ООО «Одесская метизная компания» (представительство ЗАО «Киевская Крепежная Компания»)
Должность: и.о. директора (начал работу с должности менеджера по продажам)
Обязанности: контроль хозяйственной деятельности фирмы (закупка товара, отгрузки, работа склада, платежи); организация продаж; разработка коммерческих предложений; проведение переговоров; формирование базы клиентов; консультация клиентов.
Достижения: выбор и реализация маркетинговой политики в продажах, вывод компании на получение прибыли после убыточности, системность при анализе рынка; наладка бесперебойной поставки и отгрузки товара, сокращение простоев; возобновление связей с бывшими партнерами и приобретение новых партнеров.Образование:
2002 – 2006 гг. Одесский государственный экономический университет
Специальность: Экономист (диплом специалиста)
1999-2002 гг. Одесский станкостроительный техникум, Экономист по планированию