Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: -участие в подготовке контрактов на инвестирование в строительство, контрактов подряда, авторского надзора и других контрактов необходимых для строительства , контроль их своевременного выполнения;
- общее руководство отделами подразделения : производственным, технического надзора, сметно-договорным, , инженерным.
- контроль за сроками и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам, правилам, стандартам ;
-контроль наличия исполнительной документации и объемов выполненных строительно-монтажных работ;
- получение разрешения на выполнение строительных работ в инспекции госархстройконтроля;
- участие в формировании стоимости строительства объектов;
- контроль за своевременной передачей под заселение введеных в эксплуатацию объектов;
- участие во внедрении новых проектных решений, материалов, изделий, оборудования при разработке технической документации и в процессе строительства;
- подготовка документов для проведения тендеров по определению исполнителя строительно-монтажных работ на объектах строительства.
1.10.2012 – до сегодня: ХК «Киевгорстрой», Заместитель директора департамента капитального строительства
30.05.2012 – 1.10.2012: ХК «Киевгорстрой», Начальник отдела технического надзора департамента капитального строительства
15.05.2007 – 30.05.2012: ХК «Киевгорстрой», Начальник управления организации строительства
18.11.2003 – 15.05.2007: ХК «Киевгорстрой», Заместитель начальника управления организации строительства
02.10.1997-01.08.2003: ХК «Киевгорстрой», Начальник отдела технического надзораинженер-строитель
1982г - закончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство