Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Особисті якості: Швидко та охоче навчаюсь, широкий кругозір, відповідальний, цілеспрямований, ініціативний, маю досвід роботи в команді і самостійно, готовий до нових викликів, швидко знаходжу вихід з ситуації будь-якої складності.
Додаткові данні: Володіння программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), а також їх аналогами, графічними редакторами в тому числі и Photoshop, Internet, E-mail, Outlook Express, пошукові та інші web-ресурси. Знання мови програмування MQL.
Володіння мовами: Українська, Російска — досконало, Англійська — на початковому рівні.
24.06.2006 – 23.06.2011 – проходив військову службу в Збройних Силах України, на керівних посадах середньої ланки. Обов'язки: організація життедіяльності підрозділу, проведення навчань та підтримка техніки і озброєння в постійній бойовій готовності.
09.08.2011 – 28.02.2012 – працював на посаді менеджера по управлінню персоналом в ПП Яковчик. Обов'язки: організація роботи на торгових точка, підбір персоналу та його навчання, проведення замовлень на кожну торгову точку, та контроль доставки.
15.04.2012 – 27.06.2013 – працював на посаді менеджера з продажу алкогольних напоїв в ТзОВ «Міжрегіональні ресурси». Обов'язки: збут товару и контроль за дебіторською заборгованістю, ведення статистики збуту.
1.07.2013 –25.03.14 – працював на посаді менеджера з продажу в мінародній компанії ТзОВ «Логінтранс Україна». Обов`язки:пошук нових клієнтів, перевірка фірм — кліентів, призентація та продаж програмного забезпеченння для транспортних, експедиційних компаній, а також виробників на ринках Укріїни, Росії, Молдови, Казахстану, Грузії, організація та участь у виставках.10.07.2002 – 24.06.2006 – навчання у Військовому інституті ракетних військ і артилерії ім. Б. Хмельницького Сумського державного університету.
Спеціальність: бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з’єднань) Сухопутних військ, та здобув кваліфікацію спеціаліста військового управління, офіцера тактичного рівня.
03.10.2006 – 28.09.2007 – навчання у Сумському національному аграрному університеті
Спеціальність: облік і аудит.01.09.2001 – 30.06.2002 –навчання у професійно – технічному училищі №1
м. Суми
Спеціальність: оператор комп’ютерного набору.
01.09.2001 – 31.01.2002 –навчання у ТСОУ м. Суми
Спеціальність: водій категорії В, С.