Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
С января 2015 - ДП "Гранит Украина" ТОВ "Энергопромимпекс"-исполнительный директор. контроль исполнения (приказов, распоряжений, указаний) оперативное планирование.
С мая 2011 -ТОВ «СИТИ ГРУПП» - водитель руководителя(персональный водитель). Ответственный, исполнительный, пунктуальный, стрессоустойчивый.
20.09.2010 -20.05.2011 ООО «БЕЛПАРАД» - заместитель директора. управлениe автопарком заказчика (Флит-менеджмент) GPS-мониторинг, администрирование вопросов связанных с ГАИ, авто-страхованием, ТО.
20.01.2010-28.05.2010 ГЛОБАЛ ФИШ УКРАИНА ООО «Холод Сервис» начальник транспортного отдела, международные перевозки, логистика, управление автохозяйством предприятия. Регистрация, введение в эксплуатацию и эксплуатация автотранспорта. Разрешение текущих вопросов связанных с деятельностью автохозяйства (СМАП, АсМАП, МинТРАНС, ГАИ, СТО).
16.09.2008.- 19.01.2010 ДП «Фирма Киев-Транссервис»- заместитель директора, управление автохозяйством предприятия (112 автомобилей).
18.02.2008-15.09.2008 – Международный автомобильный холдинг «АТЛАНТ-М» компания «ДРАЙВ ПОРТ» - сервис менеджер. – Флит-менеджмент, технический ассистанс, страховые случаи.
15.02.2006–18.02.2008 Дочернее Предприятие «АВТОПРОКАТ» - старший менеджер по автотранспорту - управление автохозяйством предприятия (79 автомобилей). Регистрация, введение в эксплуатацию и эксплуатация автотранспорта. Учет, организация и контроль текущего техобслуживания. Прохождение технического осмотра автотранспорта в органах ГАИ. Администрирование страховых случаев, гарантийного и послегарантийного ремонта. Работа с дилерами и клиентами. Разрешение текущих и урегулирование спорных вопросов связанных с деятельностью автохозяйства.
12.01.2004 – 14.02.2006 ТОВ « Професійна поліцейська правоохорона » - главный специалист подразделения сопровождения VIP- персон.
01.08.2000 -31.12.2003 ЧП «МИХАЙЛОВ В.П.» менеджер – администратор, административно-хозяйственная деятельность, проверка кандидатов, контроль работников и персонала по роду их деятельности.
15.04.1994 –31.07.2000 СП «РЕЙНБОУ ИНТЕРНЕШНЛ» -начальник службы безопасности- отвечал за экономическую и физическую безопасность предприятия и его сотрудников.
01.10.1986 – 03.12.1993 Служил в органах внутренних дел - начинал службу с должности участкового инспектора милиции ( лейтенант милиции) продвинулся по службе до должности начальника отделения по тяжким преступлениям
Підписатись на розсилку нових резюме: "Управляющий автохозяйством, админ деят-ть, гл. механик, водитель в Києві"