Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: - имею глубокие знания и успешный практический опыт в гражданском, хозяйственном, трудовом, земельном праве, в хозяйственном и гражданском процессе, исполнительном производстве;
-ответственный, дисциплинированный, целеустремленный, дипломатичен, коммуникабельный, способен в сжатые сроки качественно выполнять поставленные задачи
01.07.2011 г. – 24.07.2014 г. ЧП Забегин И.А. г. Горловка Донецкая обл.
Сфера деятельности компании: изготовление всех видов сувенирной продукции.
Должность: региональный представитель в АРК.
- налаживание системы дистрибьюции в регионе;
- составление договоров, переговоры, проведение различных презентаций;
-осуществление поставок продукции клиентам;
-изучение состояния рынка региона, сбор информации о ценах на рынке, конкурентах и пр., ее тщательный анализ;
- контроль всех видов платежей и дебиторской задолженности;
- подготовка и ведение документации.
17.01.2011 г.- 01.07.2011 г. ЧП Забегин И.А. г. Горловка Донецкая обл.
Должность: юрисконсульт.
- разработка, составление, юридическая экспертиза договоров;
-консультирование по правовым вопросам;
-подготовка документов для участия в тендерах;
-оформление и сопровождение трудовых правоотношений;
-претензионно-исковая работа;
-представительство интересов компании в судах и государственных органах.
10.07.2005 г. – 04.08.2010 г.
Юридический и политический консалтинг.
Разносторонняя юридическая практика.
15.07.2003 г. – 21.08.2004 г. ООО «Витэл» г. Горловка Донецкая обл.
Сфера деятельности компании: оптовая торговля продуктами питания, региональная торговая сеть супермаркетов «Аверс».
Должность: юрисконсульт.
- организация и проведение юридического сопровождения деятельности предприятия;
- договорная работа, планирование и сопровождение сделок;
- исковое и исполнительное производство;
- судебные споры;
- полное юридическое сопровождение торговых объектов, движимого имущества предприятия (купля-продажа, сдача в аренду, аренда недвижимого имущества, регистрация права собственности зданий, сооружений, сопровождение и формирование базы площадей всех объектов недвижимости, инвестиционные проекты (выкуп объектов недвижимости, в т.ч. земли), подготовка и проведение тендеров на ремонтные работы, реконструкцию объектов недвижимости и т.д.).
29.05.2002 г. – 07.07.2003 г. Горловская дирекция по ликвидации шахт ГК «Укруглереструктуризация».
Должность: юрисконсульт.
- полное правовое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия.
19.12.2001 г. – 20.05.2002 г. ОАО «Горловское автотранспортное предприятие
№ 11432»
Должность: заместитель директора по юридическим вопросам.
- организация и контроль работы правового отдела.
17.05.2000 г. – 08.10.2001 г. Управление юстиции Центрально-городского района г.Горловки.
Должность: начальник отдела государственной исполнительной службы/ специалист по правовой работе/государственный исполнитель.2001 г. – 2005 г. Донецкий юридический институт.
Факультет: правоведение. Специальность: юрист.
1999 г. – 2001 г. Донецкий экономико-правовой техникум.
Факультет: правоведение. Специальность: юрист.
1985 г. – 1987 г. Московский Горный институт.
Факультет: горные машины и комплексы. (Не закончен).
1977 г. – 1981 г. Зуевский энергетический техникум.
Факультет: релейная защита и автоматика энергосистем. Специальность: техник-электрик.