Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: • Організація и управлення бізнес-процесами постачання товарів та послуг, матеріально-технічне забезпечення підрозділів по мережі компанії, проведення планування закупівель, проведення тендерів, укладання та супроводження договорів;
• Розробка та впровадження реклами, планування та виконання рекламних компаній, проведення досліджень, організація та підтримка мережі компанії в розрізі реклами;
• Формування позитивного іміджу та підтримка бренду, розробка та оформлення відділень у корпоративному стилі, зовнішня реклама, впровадження та проведення рекламних акцій, розробка реклами, поліграфії, презентацій, організація и проведення event-заходів;
• Організація участі в національних (фінанси та телекомунікації) та міжнародних виставках (FOREX Україна, Автошоу на Столичном, Ювелір Експо, ITU, CEBIT, Telecom ASIA).
• Пошук та робота с підрядниками, укладання та супроводження договорів, погодження дозвільної документації.
• Впевнений користувач ПК (Office, Photoshop, Illustrator, тощо ), певні знання в галузях оптової та роздрібної торгівлі, комп’ютерної техніки, электроніки, автотехніки та телекоммунікацій.
07.05.2014 – 13.09.2014 начальник відділу закупівель та постачання
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
08.01.2008 – 07.05.2014 заступник начальника відділу реклами та маркетингу
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
03.08.2000 – 01.01.2008 головний спеціаліст відділу продажу послуг, начальник
відділу презентаційної діяльності, заступник. Директора
з питань реклами Апарату Управління ВАТ «Укртелеком»,
08.02.2000-02.08.2000 молодший науковий співробітник Українського інституту
промислової власності, м. Київ
11.10.1999-02.02.2000 молодший науковий співробітник Українського інституту
науково-технічної та економічної інформації, м. Київ
1997- 1999 Приватний підприємець
01.10.1996-01.12.1997 ПП «Горизонт»: менеджер з продажу, м. Коростишів,
Житомирська обл..2012-2013 – Міжнародна телекомунікаційна академія CISCO, інженер CCNA, м. Київ
2000-2002 – Одеська національна академія зв’язку ім.. А.С. Попова,
спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», диплом
2001 – стажування в технічному центрі навчання Microsoft
«Сетевое администрирование Microsoft Windows 2000
professional and server», сертифікат
1990-1996 – Київський міжнародний університет цивільної авіації,
спеціальність «Комп’ютерні системи обробки інформації
та управління», диплом