Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: -Навыки создания эксклюзивных торговых команд с "0" (подбор персонала, обучение, запуск)
-опыт работы с дистрибуторами на всех уровнях (склад, бухгалтерия, НТО, собственники бизнеса)
 С 5.11.2012 по 3.04.2013 - территориальный менеджер по Запорожской обл. компании «Golden Distribution» (производство и дистрибуция снеков TOP Chips, TOP Snack, сухарики «Три корочки» и др.). Причина поиска работы – изменение стратегии развития территории, сокращение количества дистрибуторов и, соответственно, должности территориального менеджера на указанной территории.
 С 5.08.2011 по 1.05.2012 - супервайзер HoReCa в дистрибуторской компании «ООО УкрСнабСбыт» (г.Запорожье)
 С 1.05.2009 по 21.02.2011 - супервайзер НоReCa (г. Симферополь)
ООО «ABInBev»Украина (СанИнтерБрю)
Должностные обязанности:
 работа с торговыми командами и техническими специалистами дистрибуторов: «Украинская пивная компания», ФЛП Бережной.
 Распределение торгово-рекламного оборудования, контроль его эксплуатации, эффективности работы
 проведение сторчеков, коучингов и аудитов по маршрутам торговых представителей и технических специалистов
 ежедневное планирование продаж (на утренних собраниях) и контроль выполнения поставленных планов, а так же, анализ невыполнения в разрезе по каждому сотруднику (на вечерних собраниях)
 подбор персонала ,обучение новых сотрудников. Проведение аудиторных и полевых тренингов с командой.
Причина увольнения - смена места жительства.
 С 3.03.2008 по 2.08.2008 – территориальный менеджер в Крыму
ООО «Эстамара» - дистрибуция торговых марок DURU, FAX, ARKO, Sanino
 С июля 2006 по 12.11.2007 - супервайзер ООО «Ферреро-Украина»1. Симферопольский техникум ж/д транспорта. Промышленно-гражданское строительство (1992-1996)
2. Таврический национальный университет им. Вернадского. Менеджмент организации (1997-2003)
Специальность: техник-строитель, менеджер-экономист