Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Відповідальність, організаторські здібності.
01.04.2011р.по даний час директор Запорізької філії ТзОВ Золотий Екватор. Вид діяльності нафтовий бізнес. Організація регіональної філії, підбір персоналу, робота з покупцями по продажу нафтопродуктів, адміністративна робота, робота з контролюючими структурами. В управлінні 14 автозаправочних станцій , штат 300 чоловік.
11.10.2007р. – 27.12.2010рр працював на ТзОВ «Восток» м. Київ на посаді менеджера відділу розвитку. В обов»язки входило оформлення дозвільної документації на будівництво АЗС від початку відведення земельної ділянки і до здачі об»єкта в експлуатацію. Побудована АЗС за моєї участі: с. Піддубці Луцький район АЗС , відведені земельні ділянки та отримано дозвола на початок будівництва: с. Оконськ АЗС , с.Козлиничі АЗС , с.Кульчин АЗС , проходить державну комплексну експертизу проект по АЗС с.Вишнів. Крім того, здійснював управління АЗС с.Піддубці як партнер з ТзОВ «Формула Ритейл».
03.05.2007-10.10.2007рр. – директор Волинського регіонального департаменту ТзОВ «Вік ойл» м. Київ- дрібно гуртова реалізація нафтопродуктів зі складу ДП «Мотор». Організація регіонального департаменту, підбір персоналу, робота з покупцями по продажу нафтопродуктів.
08.07.2006-28.04.2007рр. – директор ТзОВ «Західний нафтовий холдинг» м. Луцьк – дрібно гуртова реалізація нафтопродуктів. Створення підприємства по наданню послуг при купівлі-продажу нафтопродуктів, підбір персоналу, управлінська робота з юридичними особами при продажу нафтопродуктів.
01.08.2002р.-31.10.2005рр. – аудиторська та фінансова дільність на підприємствах групи компаній «Континіум». Виконував наступні обов»язки :
- організація і управління юридичними особами в регіонах на предмет оптимізації витрат, податків, приведення до єдиних корпоративних стандартів управлінського та податкового обліку;
-ревізії, аудит юридичних осіб при їх купівлі (поглинанні, злитті);
-контроль за плануванням та сплатою податків до бюджету підприємствами групи компаній ;
-супровід та вирішення питань (з виїздом в регіони) при проведенні планових документальних перевірок податкових інспекцій;
-фінансова діяльність на нафтопереробному заводі АТ НПК «Галичина» м.Дрогобич , який відносився до підприємств Групи.
01.02.1996-29.07.2002рр.- служба в державних податкових органах м. Луцька та м. Сокаль Львівської області. Обов»язки – контрольно-перевірочна робота суб»єктів господарювання у відділах аудиту юридичних осіб.
01.08.1995-14.11.1995рр.- початок трудової діяльності в АТ «Волиньнасінтрави» м. Ковель на посаді заступника головного бухгалтера.Освіта – вища. 2001-2004 роки навчання Закінчив заочно Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність – фінанси.
Освіта – середня спеціальна. 1992-1995 роки навчання. Закінчив стаціонарно Горохівський радгосп-технікум. Спеціальність – бухгалтерський облік і аудит