Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
- Робота в Україні
- →
- Резюме
- →
- Резюме в Києві
- →
- Резюме Керівник відділу (напрямку) в Києві
- →
Керівник відділу (напрямку)
Дане резюме вже не актуально.Воно було збережено на сайті і поміщено в архів резюме в ознайомлювальних цілях.
Знайти схожі резюме Керівник відділу (напрямку)
Заблоковано
6 500 грн.
22 січня 2017 Місто: Київ Вік:38 років
Режим роботи:повний робочий день
Рубрики:
Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: • Збір та аналіз статистичної інформації.
• Аналіз конкурентного середовища , оцінка конкурентних переваг інших товарів(послуг) галузі та можливостей їх адаптації.
• Веденя переговорів по питанням укладання комерційних угод та угод по співпраці.
• Розробка рекламної та маркетингової стратегії , планування рекламних кампаній і рекламного бюджету , реалізація рекламних та маркетингових заходів , оцінка їх ефективності.
• Відбір персоналу, за необхідністю.
• Налагодження звязків з потенційними партнерами.
• Представлення підприємства в ряді організацій партнерів.
• Створеня системи навчання і підвище кваліфікації персоналу.
• Організація прес-конференцій і презентацій.
Досвід роботи:
16.06.2014 – по теперішній час
Менеджер з продажу Броварського заводу пластмас
Основні обов’язки:
• Продаж продукції;
• Розробка, складання та виконання планів продажів;
• Вирішення питань розширення ринку збуту;
• Аналіз тенденцій ринку;
• Вивчення кон’юнктури ринку, конкурентів, їх цінової політики;
• Ведення переговорів з ключовими клієнтами;
• Участь у виставках;
• Аналіз ринку та пошук категорій товарів для товарозаміщення.
01.08.2013 – 13.09.2013
Головний спеціаліст інформаційно – довідкового департаменту Міндоходів
Основні обов’язки:
• Збір та аналіз інформації;
• Підготовка відповідей в межах компетенції;
• Виконання доручень керівництва в межах компетенції.
01.06.2011 – 28.03.2012
Експерт з нерухомості в компанії Благовіст
Основні обов’язки:
• Консультація потенційних клієнтів щодо послуг компанії;
• Пошук нових обєктів нерухомості для продажу;
• Організація допродажного та післяпродажного сервісу;
• Веденя переговорів по питанням укладання угод куплі-продажу;
• Підготовка документації для проведення угод куплі-продажу;
• Продаж обєктів нерухомості.
12.10.2011 – 28.05.2011
Помічник керівника Економіко -технологічного університету
Основні обов’язки:
• Кординація роботи відділів університету;
• Виконання доручень керівника організаційного характеру;
• Участь у розробці рекламної кампанії університету;
• Організація самодіяльності вузу;
• Відбір персоналу, за необхідністю;
• Налагодження звязків з потенційними партнерами;
• Представлення вузу в ряді організацій партнерів.
06.09.2010 – 27.09.2011
Директор Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності
Основні обов’язки:
• Огранізація роботи персоналу;
• Створеня системи навчання і підвище кваліфікації персоналу;
• Контроль за фінансовою заборгованість членів Асоціації та її реструктуризація;
• Залучення до співпраці нових партнерів;
• Аналіз доходів та росходів Асоціації;
• Проведення семінарів конференцій;
• Відбір персоналу;
• Планування та організація роботи всієї організації;
• Контроль за виконанням службових обовязків працівниками;
• Складання звітності по проведеній роботі Асоціацією.
23.01.2008 – 06.09.2010
Інспектор вищих навчальних закладів Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (Асоціації)
Основні обов’язки:
• Моніторинг та аналіз ринку освітніх послуг;
• Участь у розробці нових форм статистичної звітності Міністерства освіти і науки молоді та спорту України (МОНМСУ);
• Робота з вхідною та вихідною документацією;
• Аналіз статистичної звітності
• Надання юридичних консультацій вузам членам Асоціації;
• Робота з великими массивами електронної кореспонденціїї;
• Розширеня бази цільової аудиторії;
• Координація роботи вищих навчальних закладів приватної форми власності з Міністерством освіти і науки України.2010 - 2013 - навчання в Київській державній академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного , отримав диплом бакалавра, спеціальність: правознавство.
2003 – 2008 навчання в Економіко – технологічному університеті за спеціальністю фінанси, по закінченню отримав диплом магістра з відзнакою, спеціальність: фінанси.
2005 – 2007 навчання на військовій кафедрі Національного Транспортного університету, по закінченню присвоєно звання молодшого лейтенанта.