Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Професійні знання і навики: знання таких ланок банківської діяльності:
каса (відкриття/закриття робочого дня, здійснення касових операцій/продаж додаткових банківських продуктів, валюто-обмінні операції, ревізія каси); обслуговування юридичних осіб (ведення рахунків, продаж банківських продуктів); обслуговування фізичних осіб (депозити, картки, поточні рахунки); діяльність бек - офісу та фронт - офісу; видача та супровід кредитних продуктів (видача кредитів (іпотека, авто кредитування, споживчі кредити, кредитні картки), супровід кредитів (проведення реструктуризацій, рефінансування кредитів, огляд заставного майна, переоцінка фінансового стану клієнтів); виконання та аналізування звітності; вміння прогнозувати та аналізувати діяльність організації;
керування діяльністю відділення, залучення клієнтів, контроль за дотриманням співробітниками нормативних вимог установи та законодавства України, контроль по виконанню планових показників відділення та відділів;
представлення інтересів організації у державних та приватних установах (суди, органи нотаріату, МРЕВ та ін.) по довіреності;
практичний досвід роботи з ПК: операційна система Windows, програми (текстові та графічні редактори, електронні таблиці, Internet, електронна пошта);
володіння оргтехнікою (факс, модем, сканер, принтер, копіювальне обладнання, і т.п.).
: 7 жовтня 2005року - 20 листопада 2006 року – касир в ВОД
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
20 листопада 2006року – 3 квітня 2007 року - ст. касир Базового відділення ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
3 квітня 2007 року – 1 листопада 2007 року – економіст І-ї категорії відділу кредитування фізичних осіб Базового відділення ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
1 листопада 2007 року – 02 грудня 2012 року – головний економіст Базового відділення ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
З 03 грудня 2012 року – 03 червня 2013 року - заступник начальника Базового відділення ВОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
З 1 серпня 2013року – начальник відділення АБ “Укргазбанк”.2000-2005 рр. – географічний факультет ВДУ імені Лесі Українки,
спеціальність: палеогеографія та геоморфологія(з відзнакою);
2005-2007рр. – ФПО ВДУ імені Лесі Українки, спеціальність: фінанси.