Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички:  навики керівництвом юридичного департаменту із штатом 15 юристів;
судова практика з 1999 року (цивільні, господарські, адміністративні та справи про адміністративні правопорушення);
 аналіз судової справи й обрання позиції по справі;
 вміння тлумачити законодавство та застосовувати на практиці до конкретної ситуації;
 юридично правильно кваліфікувати факти та події;
 складати документи правового характеру, давати правові висновки та консультації;
 приймати правові рішення і здійснювати юридичні дії у відповідності до поставленої задачі;
 навики підбору персоналу та навчання підлеглих практичному досвіду;
 уміння проводити переговори;
 здатність вирішувати конфлікти.
01.07.2011 – 30.09.2014 – Завідувач сектору претензійно-позовної роботи Юридичного управління (центральний орган виконавчої влади в сфері геологічної галузі):
• Організація роботи по представництву інтересів державного органу в судових органах України;
• Вироблення тактики судового захисту інтересів державного органу;
• Безпосередня участь в судових засіданнях;
• Розробка процесуальних документів (заперечення, апеляційні та касаційні скарги, позовні заяви тощо);
• Розробка статутів державних підприємств та надання юридичної допомоги у веденні господарської діяльності підприємства.
01.03.2011 - 01.05.2010 – начальник юридичного управління Державного підприємства «Агроспецсервіс»;
• Організація роботи по представництву інтересів державного підприємства в судових органах України;
• Безпосередня участь в судових засіданнях;
• Розробка та перевірка господарських договорів;
• Передача в оренду та відчуження державного майна;
• Перевірка та візування вихідної кореспонденції та наказів державного підприємства на дотримання вимог діючого законодавства;
• Повний юридичний супровід господарської діяльності державного підприємства в тому числі, при проведенні перевірок фінансовою інспекцією.
01.05.2010 - 01.08.2008 - начальник Дирекції з юридичних питань Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»;
• Організація роботи по представництву інтересів комунального підприємства в судових органах по м. Києву;
• Захист інтересів комунального підприємства при проведенні виїмок, перевірок контролюючими органами;
• Перевірка та візування вихідної кореспонденції та наказів державного підприємства на дотримання вимог діючого законодавства;
01.08.2008 - 01.02.2008 – начальник юридичного управління ТОВ « Науково-виробнича фірма Юнісістем»;
• Організація роботи по представництву інтересів товариства в судових органах України;
• Вироблення тактики судового захисту інтересів товариства;
• Безпосередня участь в судових засіданнях;
• Розробка процесуальних документів (заперечення, апеляційні та касаційні скарги, позовні заяви тощо;
• Захист інтересів товариства при проведенні виїмок, перевірок контролюючими органами;
• Перевірка та візування вихідної кореспонденції та наказів товариства на дотримання вимог діючого законодавства;
• Розробка господарських договорів (купівлі-продажу, поставок, оренди, технічного обслуговування тощо);
• Розробка засновницьких документів та реєстрація нової юридичної особи.
01.02.2008 - 01.11.2004 – старший юрисконсульт ТОВ «Фінлекс Консалтінг» (Юридична компанія»
• Представлення інтересів клієнтів юридичної компанії в судових органах;
• Проведення переговорів із потенційними клієнтами;
• Надання юридичних консультацій фізичним та юридичним особам (сімейне, цивільне, земельне, господарське право);
01.11.2004 – 01.10.1999 – провідний юрисконсульт, начальник юридичного відділу ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса» (Корпорація «Рошен»)
01.10.1999 - 01.04.1998 – провідний юрисконсульт Юридичног1993-1999 Київський університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність – правознавство, кваліфікація-спеціаліст права.Адвокат Київської обласної колегії адвокатів