Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Организаторские способности, опыт управление коллективом 40 чел, целеустремлённость, стрессоустойчивость, умение мотивировать людей и др
С 01.11.2006г. по 03.09.2007г. ООО “Восточная нефтяная компания ” г.Днепропетровск менеджер отдела оптовой торговли нефтепродуктами.
Обязанности -организация работы филиала
-поиск новых клиентов;
- контроль отгрузки и доставки топлива;
-контроль своевременной оплаты топлива ;
- организация работы топливного хранилища и офиса;
- поиск и подбор персонала;
С 01.07.2008г по 09.09.2008г ООО “ Каскад” менеджер в оптовом отделе по продаже строительных материалов.
Обязанности - расширение клиентской базы по г. Киеву и области;
- контроль оплат, доставки строительных материалов;
С 10.09.2008 г. по 08.12.2008г. ООО «Алюсервис» региональный представитель в г. Мариуполе по продажам мебельной фурнитуры.
Обязанности: - расширение клиентской базы;
- контроль оплат, доставки товаров;
- переговоры о сотрудничестве с производителями мебельной фурнитуры и мебели;
- реклама и продвижение товара в регионе;
С 03.07.2008г. по 2010 г. Частный предприниматель (продажа мебельной фурнитуры).
С 06. 2010 г 11.07.2012 г. заместитель директора ООО «Ветряной парк Новоазовский»
Обязанности: - организационные работы по обеспечению строительства ветряного парка.
- работы, связанные с отводом и оформлением земли, а так же получение разрешительных документов необходимых для начала строительства
- таможенное оформление, экспедирование, разгрузка и доставка ВЭУ из порта г.Мариуполя на строительную площадку.
-организация и контроль работ связанных со строительством фундаментов, дорог, РП, непосредственного монтажа ВЭУ с её последующей наладкой и вводом в эксплуатацию.
-получение тех. Паспортов и оформление ВЭУ в собственность.
С 11.07.2012г. по настоящее время директор ООО «Ветряной парк Новоазовский»
Обязанности - организация работы парка (генерация, сервисное обслуживание, взаимоотношения с контролирующими органами, органами местной власти, оптимизация работы сервисной службы, взаимоотношения с банками, налоговой службой, НКРЕ, таможня и т.п.)2002- 2007 окончил Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и получил полное высшее образование по специальности « Менеджмент организаций » с квалификацией менеджер-экономист
2007-2009 году окончил магистратуру того же ВУЗа по специальности «Управление проектами» с квалификацией руководитель проектов и программ.
На протяжении всей учёбы являлся старостой курса.