Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Технічні навички: Впевнений користувач ПК
Знання іноземних мов: Українська, російська мови - вільно, англійська - зі словником.
Водійське посвідчення: Водійське посвідчення категорії А.В.С.D,Е, стаж водіння 30 років, маю власне авто
Можливість відряджень: Маю закордонний паспорт, можливі відрядження
Фізична підготовка: Граю в міні футбол, займаюсь плаванням, відвідую спортивний зал, не маю шкідливих звичок.
Особливі якості: Енергійний, комунікабельний, відмінний організатор, самостійний, чесний, маю проактивну життєву позицію та навики кризового менеджера.
Сімейний стан: Одружений, маю дітей.
06.2001р. - 10.2005р. Начальник штабу — перший заступник начальника навчального центру (дивізії)
10.2005р. - 10.2010р. Заступник начальника територіального управління “Північ”
11.2010р. Звільнений в запас за власним бажанням (полковник запасу)
03.2012.р. - 07.2012р. Київська морська школа в ТСОУ. Майстер виробничого навчання. Голова районних Святошинської та Дніпровської організацій ТСОУ в м. Київ.
07.2012р. - 09.2012р. Заступник директора охоронної агенції
09.2012р. по теперішній час Директор охоронної агенції01.08.1980 - 01.09.1984рр. Київське ВЗКУ, спеціальність — інженер по експлуатації автотранспортної техніки.
01.08.1990 - 01.07.1993рр. Військова академія ім. Фрунзе (Москва, Росія), спеціалізація-командний склад (оперативно-тактичний рівень).
01.09.1999 - 01.06.2001рр. Національна академія оборони України, магістр державно-військового управління (оперативно-стратегічний рівень).