Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
- Робота в Україні
- →
- Резюме
- →
- Резюме в Луцьку
- →
- Резюме Бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ревізор, внутрішній аудитор в
- →
Бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ревізор, внутрішній аудитор
Дане резюме вже не актуально.Воно було збережено на сайті і поміщено в архів резюме в ознайомлювальних цілях.
Знайти схожі резюме Бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ревізор, внутрішній аудитор
Заблоковано
22 січня 2017 Місто: Луцьк Вік:43 роки
Режим роботи:повний робочий день
Рубрики: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: ВОЛОДІЮ: на рівні користувача - ПК (Word, Excel, Оpen Offise), професійно - “1С:Бухгалтерія” (версія 7.7 та 8.1), “УАТ”, “Банк-Клієнт”.
РОБОТА: З вересня 2011р. по грудень 2012р. підприємницька діяльність (торгівля та
надання бухгалтерських послуг).
З 28.04.2011р. по 31.10.11р. працював ревізором фірми “Wood-Lider”.
З 03.11.2010р. по 10.05.2011р. працював бухгалтером ВКФ “Віта-Авто” та
ТзОВ “Бріс ” (ГК “Континіум”) . Послуги вантажного та легкового автотранспорту.
У березні-жовтні 2010р. працював економістом по договору-підряду.
З 02.04.2007р. по 29.01.2010р. працював аудитором ТзОВ “ТД “Західна молочна група”
(ГК “Континіум”) . Дистриб’юція молочної продукції.
З 01.12.2006р. до 01.06.2007р. працював головним бухгалтером ПП “Луцькнафтоінвест”
(ВАТ “Галнафтогаз”). Будівництво АЗК.
З 01.08.2006р. до 01.02.2007р. працював головним бухгалтером ТзОВ “Системи управління
нерухомістю” (купівля нерухомості з переобладнанням її у фірмові магазини) та по
сумісництву головним бухгалтером ТзОВ “Українські торгівельні мережі”
(АПГ “Пан Курчак”).
З 01.09.2003р. по 31.07.2006р. працював головним бухгалтером Волинської філії ТзОВ
“Т.F.С. Лтд”. Реалізація мінеральних добрив.
Також з 14.09.2004р. по 31.07.2006р. працював по сумісництву головним бухгалтером ТзОВ “Ринок “Козацький”. Реалізація металопрокату.
З 07.11.2000р. до 01.03.2004р. (з 01.09.2003р. по сумісництву) працював головним бухгалтером ВАТ “Горохівагротехсервіс”. Автопослуги, ремонт с/г техніки і обладнання.
З 08.08.2000р. по 06.11.2000р. працював бухгалтером на цьому ж підприємстві.
З травня 2001р. по січень 2004р. був членом правління і ревізійної комісії товариства.ОСВІТА: В 2006р. отримав диплом спеціаліста з фінансів Тернопільського державного
економічного університету.
У 2005р. отримав диплом бакалавра Тернопільської академії народного господарства за
напрямком підготовки “Економіка і підприємництво”.
В 1999р. закінчив навчання у Горохівському державному сільськогосподарському
технікумі по спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит” з отриманням диплома
молодшого спеціаліста.