Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Профессиональные навыки :компьютером владею в совершенстве:MS WORD,Excel,
Project,Access,Photoshop,CorelDraw,Паскаль,Бэйсик,Ассемблер,Mind Manager,Интернет,сети,
Арткам,Mach3,работаю на фрезерном станке с чпу.Имею прав ,категория 'В'.Открыта Шенгенская виза.
01.02.2013 года –по настоящий момент –директор фирмы ООО
«Технотранс» г.Киев (импорт железнодорожной техники из России,Чехии,Польши на предприятия железной дороги Украины и Грузии,участие в тендерах)
01.10.2005-31.01.2013г- владелец и генеральный директор ООО 'Зоряный шлях»
Кроме того в это же время по совместительству и ген.директор (совладелец в паре с российским партнером) ООО «Мед-Арт»(медикаменты,бады,медоборудование)
(коллектив около 30 человек);
Функциональные обязанности:-импорт,сертификация,продажа,комплектующих для железнодорожной техники;экспорт комплектующих для железнодорожной техники за границу;импорт медикаментов,Бадов, медицинской посуды из Голландии,США,России
и реализация на Украине.Оборот :ООО «Зоряный шлях» за 2005 год достиг 15 000 000 гривен по Мед-Арту 200000 гривен в месяц . Покупка 6 аптек в г.Бахмач;
15.12.1994-01.10.2005 года -президент и соучредитель АОЗТ “Энергосервис»,
Вице-президент ООО «Торговый дом ТДТ»(Россия),вице –президент ООО «РИТМ»
одновременно .Функциональные обязанности :-закупка мазута,нефти в России и поставка на Киевэнерго,Днепрэнерго;переработка нефти на Кременчугском и Херсонском НПЗ ;продажа нефтепродуктов на предприятия Минэнерго,Укрзализныци,Укравтодора;закупка и продажа угля на предприятия Минэнерго;закупка газа и продажа на Миноборону;оптовая и розничная продажа с собственной заправки и нефтебазы нефтепродуктов;предоставление складских услуг со своего склада предоставление транспортных услуг со своих со своих Камазов,Кразов и бензовоза;поставка и продажа Камазов на Украину ;экспорт ж.д. цистерн и товаров народного потребления на Россию;экспорт колесотокарных станков на Куйбышевскую и Дальневосточные дороги(Россия);ремонт тепловозов ЧМЭ Южной дороги в г.Мичуринск (Россия)продажа продуктов питания и алкогольных изделий
-годовая поставка и переработка нефти-140 000 тонн;годовая поставка и продажа мазута -300 000 тонн;-годовая поставка угля-100 000 тонн;поставка тяжелых станков КЗТС на Россию-19 штук;поставка ж.д. цистерн на Россию-300 штук;поставка и продажа Камазов на Украину -45 шт;строительство своего склада 2000 кв.м. строительство своей нефтебазы -240 куб.м.;строительство своей автозаправки;создание своего автопарка грузовых машин
06.04.1992-15.12.1994 -директор и совладелец Брокерской Конторы «Энергетик»
Функциональные обязанности :торговля на Киевской,Украинской универсальной и Донецкой товарно-сырьевых биржах;-поставка продукции на предприятия Минэнерго;
09.10.1991-06.04.1992 г. Брокер Предприятия Материально-Технического
Снабжения «Киевэнерго»
13.10.89-08.10.1991 г. работа ведущим –инженером снабжения Вычислительного Центра «Киевэнерго»
20.06.1988-13.10.1989 г. зам начальника цеха №16 завода «Химикатов» г.Киев
(в подчинении 150 человек)(Гербициды,трихлоруксусная кислота,хлораль)
15.04.1985-20.06.1988 г. мастер,начальник смены цеха №16 завода «Химикатов»
01.09.1982-01.01.1985-работа лаборантом на кафедре Технической Кибернетики
Киевского Политехнического института.Образование: высшее, кафедра Технической Кибернетики Киевского Политехнического института,специальность инженер-системотехник
Читаю без словаря на английском и польских языкахОкончил заочную физикоматематическую школу при МГУ.