В.о голови районної ради
11.2015 − 11.2017 (2 роки )
Керівництво роботою районної ради, проведення сесій районної ради, робота з документами , особистий прийом громадян, організація районних заходів, проведення днів районної ради у селах району та ін.
начальник відділу РДА
Маньківська райдержадміністрація
08.2004 − 11.2015 (11 років 3 місяці)
Трудова діяльність
26.08.1987-30.08.1988 - старша піонервожата Чорнокам’янської середньої школи.
01.09.1987-30.06.1991 - студентка Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини.
15.08.1991-14.08.2002 - вчитель початкових класів Русалівської ЗОШ І-ІІІ ст.
15.08.2002-13.08.2004 - спеціаліст відділу соціальних допомог та субсидій управління праці та соціального захисту населення
Маньківської райдержадміністрації.
13.08.2004-17.11.2015 - працювала в Маньківській райдержадміністрації на різних посадах:
начальник відділу внутрішньої політики апарату
райдержадміністрації;
головний спеціаліст відділу контролю;
головний спеціаліст юридичного відділу;
начальник відділу документообігу та контролю;
начальник відділу організаційного забезпечення;
начальник відділу організаційного та інформаційного
забезпечення апарату райдержадміністрації.
18.11.2015 - заступник голови Маньківської районної ради.