Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
Резюме
Фамилия Имя Отчество: Власов Максим Романович
Дата рождения : 09.12.1992
Адрес . г Харків проспект Ювілейний 42/В . кв 35
Образование:
Дата поступления/окончания учебного заведения Учебное заведение
01.08.2011-26.02.2015 Харківський університет Повітряних Сил ім І.Кожедуба
Дополнительное образование:
Дата поступления / окончания учебного заведения(организации) Учебное заведение
По теперешній час (4 курс) Національній Юридичний університет ім Я.Мудрого
По теперешній час (6 курс) Університет цивільної авіації ХНУПС
Трудовая деятельность:
Период работы Место работы Должность
26.02.2015-28.02.2020 Збройні Сили України Командир зенітної ракетної батареї
Специальные навыки:
Управління діями підлеглого персоналу .Організація робочого процесу у різних сферах діяльності. Контроль за виконання поставлених завдань.
Досвід в роботі з таємними документами
Контроль обліку , наявності та умов зберігання господарчого та продовольчого майна.
Досвід у розрахунках маршрутів та витрат пально-мастильних матеріалів .Оформлення та перевірка шляхової та парко-гаражної документації.
Вирішення раптових завдань у складної обстановці. Швидке прийняття рішення.
Швидке сприйняття різного роду інформації , та здатність її застосування у практиці.
Досвід проведення навчань , тренувань , інструктажів.
Досвід у веденні різних видів документації ( книги та журнали обліку господарчого ,продовольчого , технічного , таємного, пально-мастильного майна та техніки , книги обліку персоналу, журнали проведення занять та інструктажів . журнали прийняття змін та об'єктів , документація контролю якості , накладні та передавальні відомості, Акти списання різних видів майна, супровідні листи, донесення по витратах різних видів забезпечення, особові справи персоналу, листи бесід з персоналом , службові розслідування та інш.
Дополнительная информация:
Проходив службу в м.Біла Церква на посаді командира підрозділу. Посада матеріально відповідальна. В безпосередньому підпорядкуванні перебувало 65- 75 осіб, різного віку та різною освітою. На обліку перебувало певна кількість різного майна такого як продовольче ,господарче ,технічне, медичне, речове, РХБЗ, автомобільне ,пально-мастильне ,таємне та майно озброєння. Приймав безпосередню участь в АТО та ООС з початку 2015 року по кінець 2019 року. Особовий склад підрозділу під моїм керівництвом успішно виконував завдання в різних видах обстановки, та за весь період не отримав втрат ні особового складу ні матеріального. Нагороджений певними військовими нагородами за досягнення та сумлінну службу.
З військової служби звільнився у лютому 2020 року за сімейними обставинами та з умов пошуку більшого фінансового розвитку.
На теперешній час проходжу заочне навчання в Національному Юридичному університеті ім. Я Мудрого на 4 курсі.(бакалавр).
Також в цьому році захищаю дисертацію магістр в університеті цивільної авіації ХНУПС за спеціальністю «телекомунікації та радіотехніка»
Підписатись на розсилку нових резюме: "Керівник-заступник, Начальник охорони в Харкові"